Entreprise : SCI LES BONS PRES - SIREN 350 489 449
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2020)
Dénomination
SCI LES BONS PRES
SIREN (siège)
350 489 449
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1992
Fermeture de l'établissement - 35048944900024
- Date d'effet de la fermeture : 04/08/2015
Fermeture de l'établissement - 35048944900016
- Date d'effet de la fermeture : 08/10/1992
Date de fin de la personne morale
26/11/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
73110 LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARAVEL BERNARD , ANDRE , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Gières
Nom, Prénom(s)
BALDASSO DOMINIQUE , NICOLE
Nom d'usage
GARAVEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Gières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/1992
Siret
35048944900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière acquisition, propriété, jouissance,administration et exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble.
Adresse
73110 , La Croix-de-la-Rochette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35048944900016
Code APE
702C
Adresse
23 RUE JACQUARD
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
023 A 25 ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18481
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 02/12/2020 avec effet au 02/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52317
Date d'ajout
04/08/2015
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/07/2015
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/11/1992
Description
Historique des observations depuis le 27/11/1992 : A COMPTER DU 08.10.1992 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LAGNY SUR MARNE (77400) ZI DE LAGNY- SUR-MARNE, 23/25 RUE JACQUARD A LA CROIX DE LA ROCHETTE (73110)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).