Entreprise : SAS SPANEVELLO - SIREN 350 454 674
Identité
Dénomination
SAS SPANEVELLO
SIREN (siège)
350 454 674
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1989
Date de fin de la personne morale
25/05/2088
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
RUE DE L INDUSTRIE 08600 GIVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SPANEVELLO LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Givet
Nom, Prénom(s)
PODVIN LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Charleville Mezieres
Dénomination
COM'FIDUCE ARDENNES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35045467400028
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de batiments, travaux publics, enlèvement des ordures ménagères.
Adresse
RUE rue de l Industrie
08600 , Givet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35045467400010
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Adresse
8 RUE DE TIVOLI
08600 , GIVET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 28
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
19/04/2018
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 19-04-2018 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
26/03/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 22/03/2018
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
07/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 07/05/2015 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2015/6 désigne liquidateur SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, maintient Monsieur Georges TILLET, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Maître Renaud STACKLER
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
09/01/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé en date du 08/01/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015/6 date de cessation des paiements le 03/12/2014, administrateur : Maître Renaud STACKLER 1 rue Méhul 75002 PARIS, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 08/07/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/05/1989
Description
Historique : Société transformée en SAS suivant dé libération de l'AGE du 9 DECEMBRE 2003 -
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/05/1989
Description
Observations concernant l'établissement situé rue de l'Industrie 08600 Givet : Fonds recu en locatio n-gérance de SPANEVELLO Démétrio (non inscrit au R CS) du 01.04.89 au 30.03.94. Première insertion da ns Matot Braine du 11.04.89. Reconduction tacite d e la location gérance pour une durée indéterminée Fonds acquis par achat au prix de : 91.500 euros d e Mr SPANEVELLO Démetrio, non inscrit au RCS Inser tion : AGRI ARDENNES du 9 AVRIL 2004 BODAC DU 30 A VRIL 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).