Entreprise : SCI JEAN-PIERRE MARIE - SIREN 350 429 940
Identité
Dénomination
SCI JEAN-PIERRE MARIE
SIREN (siège)
350 429 940
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
26/04/1989
Date de fin de la personne morale
31/12/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ADMINISTRAITON GESTION DE BIENS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
RTE DE SOIGNOLLES 14190 ESTREES-LA-CAMPAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MABIRE SYLVIE , MADELEINE , LEONE
Nom d'usage
MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Estrées-la-Campagne
Nom, Prénom(s)
MARIE JEAN-PIERRE , ADOLPHE , ARTHUR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Estrées-la-Campagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/04/1989
Siret
35042994000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRAITON GESTION DE BIENS
Autres Activités
ADMINISTRAITON GESTION DE BIENS
Adresse
RTE DE SOIGNOLLES
14190 , ESTREES-LA-CAMPAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/1989
Siret
35042994000017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
57 RUE LECLERC
14420 , POTIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/1995
Description
(Divers) A COMPTER DU 24/07/95 : NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : MME MARIE SYLVIE NEE MABIRE AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN : 1 000 F NOUVEAU : 400 000 F TRANSFERT DU SIEGE ANCIENNE ADRESSE : POTIGNY 57 RUE DU GENERAL LECLERC NOUVELLE : ROUTE DE SOIGNOLLES ESTREES LA CAMPAGNE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 26 avril 1989 -No A70 - LES NOUVELLES DE FALAISE du 17 mars 1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FALAISE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).