Entreprise : SOC NOUVELLE BOUDE - SIREN 350 410 395
Identité
Dénomination
SOC NOUVELLE BOUDE
SIREN (siège)
350 410 395
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1989
Début d’activité
03/04/1989
Date de fin de la personne morale
18/04/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Travaux publics et location de matériels
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Capital social
205044 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 40090 SAINT-AVIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONBEIG LAURENT , VINCENT , ALBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Bretagne-de-Marsan
Nom, Prénom(s)
MICHEL ERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Gaillères
Nom, Prénom(s)
LAILHEUGUE FREDERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Mont-de-Marsan
Dénomination
AUDIT COMMISSARIAT FUSTER COSTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cenon
Dénomination
COTRELEC
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mont-de-Marsan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/04/1989
Siret
35041039500031
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux publics et location de matériels
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
40090 , SAINT-AVIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/1989
Siret
35041039500015
Code APE
452P
Adresse
40310 , GABARRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1992
Siret
35041039500023
Code APE
452P
Adresse
21 LOT MONGIN
40090 , SAINT-AVIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1715
Date d'ajout
23/07/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration MODIFICATION DU COMMISSAIRE AU COMPTE TITULAIRE ANCIEN:MME GOLDIE ISABELLE NOUVEAU:MME FUSTER ISABELLE MODIFICATION DU COMMISSAIRE AU COMPTE SUPPLEANT ANCIEN:MME FUSTER ISABELLE NOUVEAU:SARL CABINET FUSTER Date d'effet : 01/01/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).