Entreprise : SOC FINANCIERE DALOT - SIREN 350 383 915
Identité
Dénomination
SOC FINANCIERE DALOT
SIREN (siège)
350 383 915
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1989
Début d’activité
08/04/1989
Date de fin de la personne morale
24/04/2039
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
achat gestion vente de tous titres de société prise de participation directe ou indirecte par voie de création de société nouvelle d'apports de souscription ou autrement dans toute autre société gestion des titre droits sociaux et valeurs mobilières constituant son patrimoine participation active à la conduite de la politique du groupe contrôle de ses filiales à titre purement interne au groupe la fourniture de tous services la location de véhicules particuliers et industriels sans mise à disposition de conducteur la production d'électricité photovoltaïque
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
62860 EUR
Adresse du siège
11 PL BONNYAUD 23000 GUERET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Paris 08
Nom, Prénom(s)
BAUJEAN EMMANUELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Paris
Dénomination
B.S.R.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Châteauroux
Dénomination
CEKADI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Guéret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/04/1989
Siret
35038391500021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
achat gestion vente de tous titres de société prise de participation directe ou indirecte par voie de création de société nouvelle d'apports de souscription ou autrement dans toute autre société gestion des titre droits sociaux et valeurs mobilières constituant son patrimoine participation active à la conduite de la politique du groupe contrôle de ses filiales à titre purement interne au groupe la fourniture de tous services la location de véhicules particuliers et industriels sans mise à disposition de conducteur la production d'électricité photovoltaïque
Autres Activités
achat gestion vente de tous titres de société prise de participation directe ou indirecte par voie de création de société nouvelle d'apports de souscription ou autrement dans toute autre société gestion des titre droits sociaux et valeurs mobilières constituant son patrimoine participation active à la conduite de la politique du groupe contrôle de ses filiales à titre purement interne au groupe la fourniture de tous services la location de véhicules particuliers et industriels sans mise à disposition de conducteur la production d'électricité photovoltaïque
Adresse
11 PL BONNYAUD
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1989
Siret
35038391500013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CHE DE L'ETANG DES CHATRES
23000 , GUERET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARAGE SAINT CHRISTOPHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
552
Date d'ajout
21/03/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 31/12/2012 -Ancien : 38112,25 EUR-Nouveau : 62860 EUR suite à un pacte d'associés- Modification d'activité de l'établissement principal situé Garage Saint-Christophe - route de la Châtre 23000 Guéret à compter du 31/12/2012 Ancienne : Achat, gestion, vente de tous titres de sociétés, prise de Participation directe ou indirecte par voie de Cretation de société nouvelle d'apports de souscription ou autrement dans toute autre société (gestion de participations financières) location de véhicules particuliers et industriels sans conducteur-Nouvelle : Achat, gestion, vente de tous titres de sociétés, prise de Participation directe ou indirecte par voie de Cretation de société nouvelle d'apports de souscription ou autrement dans toute autre société (gestion de participations financières) location de véhicules particuliers et industriels sans conducteur-participation active à la conduite de la politique de son groupe fourniture de services spécifiques à titre purement interne au groupe
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1015
Date d'ajout
30/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2007 : Partant : VERRIER Alain, Commissaire aux comptes suppléant Partant : FAUCHER Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FLEYTOUX Patrick, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FLEYTOUX Didier, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
925
Date d'ajout
09/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2009 : Nouveau : SARL B.S.R., Co-commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BAUJEAN Emmanuelle, Co-commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).