Entreprise : SCI LA MONTAGNE - SIREN 350 378 287
Identité
Dénomination
SCI LA MONTAGNE
SIREN (siège)
350 378 287
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1989
Début d’activité
14/04/1989
Date de fin de la personne morale
20/04/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location, vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger. Acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location, vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
61 RUE D’ENFER 02000 LAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUAQUIERE OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Bruyères-et-Montbérault
Nom, Prénom(s)
GUAQUIERE GILBERT , FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Arras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/1989
Siret
35037828700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location, vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger. Acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location, vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Autres Activités
acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location, vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger. Acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location, vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Adresse
61 RUE D’ENFER
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/1989
Siret
35037828700014
Code APE
702C
Adresse
1 AV GAMBETTA
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/11/2006
Description
--- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 30.09.06, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 1, AVENUE GAMBETTA AU 61, RUE D'ENFER ( 02000 ) LAON. NOMINATION DEMONSIEUR OLIVIER GUAQUIERE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GERARD THUROTTE, GERANTDEMISSIONNAIRE. PICARDIE LA GAZETTE DU 01.11. 06 - DATE D'EFFET : 30/09/2006
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.9 0 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/04/1989
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 289 le 21/04/1989 --- Publicité au Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jou rnal le 11/04/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).