Entreprise : SOCIETE PASCAL PERLIK - SIREN 350 326 161
Identité
Dénomination
SOCIETE PASCAL PERLIK
Sigle
PP
SIREN (siège)
350 326 161
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1989
Date de fin de la personne morale
12/04/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCS, Société en commandite simple
Capital social
53607 EUR
Adresse du siège
7 GRAND PLACE 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERLIK PASCAL , PATRICK , BERNARD
Qualité
Gérant, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Saint-Amand-les-Eaux
Nom, Prénom(s)
MONIE MARIANE
Nom d'usage
PERLIK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Bruille-Saint-Amand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/05/1989
Siret
35032616100022
Enseigne
PASCAL PERLIK OPTICIEN
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
7 GRAND PLACE
59230 , SAINT-AMAND-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1989
Siret
35032616100014
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
65 RUE PASTEUR
59199 , BRUILLE-SAINT-AMAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1989
Siret
35032616100048
Enseigne
PASCAL PERLIK OPTIQUE
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Magasin d'optique - fabrication et vente de tous produits ayant rapport direct ou indirect à l'optique. L'audition, la vente et la commercialisation de prothèses oculaires et de lunettes de sécurité.
Adresse
7 RUE 7 rue D Orchies
59230 , Saint-Amand-les-Eaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1994
Siret
35032616100030
Code APE
524T
Adresse
2 PL D ARMES
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/06/2012
Description
Par ordonnance en date du 19-06-2012, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Valenciennes a nommé Me Julien MARLIERE, 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES en qualité de Liquidateur Judiciaire en remplacement de Me Colette GADEYNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/11/2010
Description
Par jugement en date du 22/11/2010 le tribunal de commerce de Valenciennes a mis fin à la période d' observation et a converti le redressement judi- ca ire en liquidation judiciaire de : * Sté SOCIETE P ASCAL PERLIK et a désigné liquidateur judiciaire : * Maître Colette GADEYNE 16 avenue des Dentellièr es 59300 Valenciennes
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/06/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes d u 07/06/2010 autorisant le renouvellement de la pé riode d'observation jusqu'au 22.11.2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/02/2010
Description
Jusqu'au 28 DECEMBRE 2009, le siège social était s is à BRUILLE SAINT AMAND, 65 rue Pasteur. L'établi ssement principal était sis 7 Grand Place à SAINT AMAND LES EAUX
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/02/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes d u 01/02/2010 maintenant la période d'observation j usqu'au 07/06/2010.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/12/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES d u 07/12/2009 ouvrant une procédure de Redres- seme nt judiciaire, à l'égard de : * Sté SOCIETE PASCAL PERLIK A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26/08/2009. A désigné Mandataire Judiciaire : * Maître GADEYNE Colette Liquidateur 16 avenue des Dentellières 59300 Valenciennes
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/04/1989
Description
Historique : DU 13 MAI 1989 AU 26 DECEMBRE 1998, l a forme juridique était "SARL" DU 26 DECEMBRE 1998 AU 20 DECEMBRE 2003, la forme juridique était "SA " ETS PRECEDEMMENT EXPLOITE DANS LE RESSORT DU TC : - VALENCIENNES 2 Place d'Armes : Magasin d'optiq ue vente de tous produits ayant trait à l'optique. Fonds exploité du 11 JUIN 1994 AU 31 DECEMBRE 200 3 (Acquis par achat de la STE DES FRERES LISSAC et disparition du fonds)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).