Entreprise : SCI DES TROIS ARCHERS - SIREN 350 316 675
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2020)
Dénomination
SCI DES TROIS ARCHERS
SIREN (siège)
350 316 675
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1989
Date de fin de la personne morale
24/05/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
47 RUE SAINT THIBAULT 51200 EPERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVRIERE CLAUDE , DANIEL , PAUL , WILLY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
ABBADIE MARIE , ANNICK
Nom d'usage
DEVRIERE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
EPERNAY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/1989
Siret
35031667500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, gestion, exploitation, location de tous immeubles et notamment un immeuble sis à epernay, 47 rue saint thibault
Adresse
47 RUE 47 rue Saint Thibault
51200 , EPERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3514
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable le 31/12/2019vec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DEVRIERE Claude Daniel Paul Willy, siège de la liquidation : 40 Rue Buirette 51100 Reims, parution de la publicité légale : La Marne Agricole en date du 13/03/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).