Entreprise : LES JARDINS D'AZUR - SIREN 350 315 925
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2021)
Dénomination
LES JARDINS D'AZUR
SIREN (siège)
350 315 925
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1989
Fermeture de l'établissement - 35031592500015
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1994
Date de fin de la personne morale
26/02/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
252 AV DE LA QUIERA 06370 MOUANS-SARTOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERRANDO EDMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Embrun
Nom, Prénom(s)
LANIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
FARGUE DENIS MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
BORDAS PIERRE JACQUES HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Dénomination
GESTER HOLDING
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/02/1989
Siret
35031592500015
Origine du fonds
Création
Activité principale
Aménagement entretien espaces verts jardins et parcs
Adresse
252 AV 252 Avenue DE LA QUIERA
06370 , Mouans-Sartoux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9666
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 27/07/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Gm, prise en la personne de Me Pierre Garnier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9666
Date d'ajout
28/07/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
9604
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 27/11/2020 nommant SELARL Gm, prise en la personne de Me Pierre Garnier 700 Avenue de Tournamy 06250 Mougins liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
65193
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 07/01/2020 nommant M. Ilmi Jean-Pierre juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
36261
Date d'ajout
26/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 26/01/2018 nommant Mme Dumenil Michèle juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
30695
Date d'ajout
11/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 11/01/2011 nommant Lemalle Jean Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12702
Date d'ajout
20/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 19/09/2006 nommant M. STEVA CHRISTIAN juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3672
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1841
Date d'ajout
19/03/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes En date du 19/02/2001 Nommant Me Garnier pierre Av de Tournamy Tournamy 700 06250 Mougins liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
3942
Date d'ajout
12/07/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 12/07/2000 nommant m. pierre cousin juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2425
Date d'ajout
05/05/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 05/05/1999 nommant M. louis Ghini juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné et m. François Mauro di Mauri juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/09/1994
Description
Par jugement en date du 1er septembre 1994 , Le tribunal de commerce de Cannes À prononce le redressement et la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Me Bona - juge commissaire suppléant : Mr Pascalini - Liquidateur : Maître Bednawski c maxime demeurant à Mougins 06250, 1072 ave maréchal juin - date de cessation des paiements : 18 août 1994
Numéro d'observation
42904
Date d'ajout
18/08/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 18 Août 1994 Au greffe de cannes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/1993
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital - assemblée générale du : 30 Juillet 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).