Entreprise : CAHIER-CHARDON - SIREN 350 299 871
Identité
Dénomination
CAHIER-CHARDON
SIREN (siège)
350 299 871
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1995
Date de fin de la personne morale
06/07/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES GRANDS CHAMPS 75020 PARIS 20 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ACTION DOM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELBAUM MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Avesnes en Bray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/01/1989
Siret
35029987100029
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
MARCHAND DE BIENS ANTIQUITES BROCANTE
Adresse
26 RUE 26 rue des Grands Champs
75020 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ACTION DOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1989
Siret
35029987100011
Code APE
701F
Adresse
210 RUE DE LA PERDRIX
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 50063
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82413
Date d'ajout
19/11/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04 NOVEMBRE 1996 LE TC DE BOBIGNY A PRONONCE LA DECHEANCE A L'EGARD DE M.ELBAUM MICHEL. DECHEANCE POUR UNE DUREE DE 5 ANNEES DU DROIT DE DIRIGER, ADMINISTRER OU CONTROLER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE ET TOUTE PERSONNE MORALE. SAUF POUR LA STE DEMETER SIS AVESNES EN BRAY.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/10/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 02 10 1995 LE TC DE BOBIGNY PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE; DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 02 04 1994; JUGE COMMISSAIRE: MR ROUYER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: MR HONIN, REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE GIFFARD FREDERIC 54 RUE RENE CAMIER 93000 BOBIGNY; FIXE AU 02 02 1996 LA FIN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/07/1995
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
14393
Date d'ajout
30/04/1991
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :15 MARS 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).