Entreprise : S L M - SIREN 350 281 234
Identité
Dénomination
S L M
SIREN (siège)
350 281 234
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1989
Début d’activité
01/03/1989
Date de fin de la personne morale
16/04/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
32 RUE HENRI DE SAHUQUE 31400 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM MICHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GUEDJ LAURE , MICHELE , CLARISSE
Nom d'usage
AMSELLEM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
35028123400012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES.
Autres Activités
LA PROPRIETE ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES.
Adresse
32 RUE HENRI DE SAHUQUE
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2361
Date d'ajout
09/02/2004
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MME LAURE AMSELLEM EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR MAURICE GUEDJ - ACTE SSP DU 31.12.2003 Date d'effet: 31/12/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).