Entreprise : SCI L OISEAU DE PARADIS - SIREN 350 278 719
Identité
Dénomination
SCI L OISEAU DE PARADIS
SIREN (siège)
350 278 719
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1989
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
20/04/2019
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
78206.35 EUR
Adresse du siège
73 RUE DE NANTES 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURGUET FREDERIQUE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BOURGUET VERONIQUE
Nom d'usage
KENNEDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Capavenir Vosges
Nom, Prénom(s)
BOURGUET VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Nom, Prénom(s)
GOUDEL FELICITE
Nom d'usage
BOURGUET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35027871900033
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles.
Adresse
73 RUE DE NANTES
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1990
Siret
35027871900025
Code APE
702A
Adresse
30 RUE DES RUISSEAUX
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/2023
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2272
Date d'ajout
01/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 18/05/2010 : Partant : BOURGUET Guy, Gérant décédé le 12/05/2010 Nouveau : BOURGUET née GOUDEL Félicité, Gérante Nouveau : KENNEDY née BOURGUET Véronique, Associé Société Civile Nouveau : DURAND née BOURGUET Frédérique, Associé Société Civile Nouveau : BOURGUET Vincent, Associé Société Civile Journal : l'Avenir Agricole du 28/05/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 513 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 78 206.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).