Entreprise : SARL PRINCEPS - SIREN 350 273 090
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
SARL PRINCEPS
SIREN (siège)
350 273 090
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1992
Fermeture de l'établissement - 35027309000026
- Date d'effet de la fermeture : 24/01/1996
Fermeture de l'établissement - 35027309000018
- Date d'effet de la fermeture : 05/07/1992
Date de fin de la personne morale
02/07/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
20 ZA LE VERDALAI 13790 PEYNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIRGUE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
LA BOUILLADISSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/1989
Siret
35027309000018
Enseigne
LA FORCE DU CARACTERE
Code APE
222C
Adresse
36 AV MARIUS CHALVE
13140 , MIRAMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/01/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/1992
Siret
35027309000026
Origine du fonds
Création
Activité principale
IMPRIMERIE, PHOTOCOMPOSITION, PHOTOGRAVURE, FACONNAGE, INFOGRAPHIE, REPROGRAPHIE, PLASTIFICATION
Adresse
20 ZA LE VERDALAI LOT. N [20
13790 , PEYNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20808
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15868
Date d'ajout
28/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
=========================================================================== CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE 36, AVENUE MARIUS CHALVE 13140 MIRAMAS OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 3 AVRIL 1989. =========================================================================== SUIVANT JUGEMENT DU 4 SEPEMBRE 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE L'ENTREPRISE ET A NOMME JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR ALBERT MICHEL JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR FRANCOIS CANETTI, REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FERAUD-PRAX RESIDENCE SAINTE VICTOIRE AVENUE SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE. EN DATE DU 2 OCTOBRE 1991, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE PRINCEPS ET L'A INTIMEE A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 4 DECEMBRE 1991 EN CHAMBRE DU CONSEIL. EN DATE DU 5 FEVRIER 1992, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE PRINCEPS ET L'A INTIMEE A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 18 MARS 1992 EN CHAMBRE DU CONSEIL. SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17 JUIN 1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A APPROUVE LE PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE ET A DESIGNE ME FERAUD-PRAX AVENUE SAINT JEROME RESIDENCE SAINTE VICTOIRE 13100 AIX EN PROVENCE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).