Entreprise : L'AUBINIERE - SIREN 350 271 391
Identité
Dénomination
L'AUBINIERE
SIREN (siège)
350 271 391
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1989
Début d’activité
01/04/1989
Date de fin de la personne morale
10/04/2088
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
café hôtel restaurant plats cuisinés à emporter
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Capital social
47259.2 EUR
Adresse du siège
29 RUE JULES GAUTIER 37530 SAINT-OUEN-LES-VIGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARRAYET JACQUES
Nom d'usage
ARRAYET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
St Ouen les Vignes
Nom, Prénom(s)
GREILLER ODILE
Nom d'usage
ARRAYET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Saint-Ouen-les-Vignes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35027139100012
Nom commercial
HOTEL DES VOYAGEURS
Enseigne
HOTEL DES VOYAGEURS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
café hôtel restaurant plats cuisinés à emporter
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Autres Activités
PLATS CUISINES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
29 RUE JULES GAUTIER
37530 , SAINT-OUEN-LES-VIGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
17/05/2017
Description
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOURS, en date du 16-05-2017, il a été prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde en application de l'article R.626-42 du code de commerce.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
21/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 20-10-2015 arrêtant le plan de sauvegarde, Désigne la Sàrl L'AUBINIERE comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans. Désigne Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA Commissaire à l'exécution du plan met fin à la mission de Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel , 6 Bis rue de la Barre 37000 TOURS , Administrateur de la procédure, sous le numéro 2014J253. Inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16/06/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24-06-2015
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16/12/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24-12-2014
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/06/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 24/06/2014 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2014J253 et a désigné juge commissaire : Monsieur Denis TARDITS administrateur : Selarl AJAssociés Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan Bourgoin mission conduite par Me Franck Michel 6 Bis rue de la Barre 37000 TOURS,, avec pour mission : de surveiller,, mandataire judiciaire : Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS, et a ouvert une période d'observation expirant le 24/12/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/04/1989
Description
Historique : - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SNC GREILLER ARRAYET - L'AUBINIERE - PRECEDEMMENT SOU S FORME DE SNC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J001 2014-06-24 Ouverture procedure de sauvegarde 2014-07-07 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE VILLA,J030 2015-10-20 Arret plan de sauvegarde 2015-11-16 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE VILLA,J036 2020-09-29 Modification plan de redressement 2020-10-12 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE VILLA,02 2014-12-16 RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION 2015-02-09 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,02 2015-06-16 RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION 2015-06-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,99 2017-05-16 CLOTURE SAUVEGARDE JUDICIAIRE 2017-05-22 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE VILLA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).