Entreprise : CUMA DE PROJAN - SIREN 350 248 225
Identité
Dénomination
CUMA DE PROJAN
Sigle
CUMA DE PROJAN
SIREN (siège)
350 248 225
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1989
Début d’activité
07/03/1989
Date de fin de la personne morale
12/04/2039
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
640.29 EUR
Adresse du siège
Mairie de Projan 32400 PROJAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPEYRON DAMIEN , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Projan
Nom, Prénom(s)
FOURCADE BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Projan
Nom, Prénom(s)
LANUX SERGE , JEAN , MICHEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Projan
Nom, Prénom(s)
LAPORTE ARNAUD
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Saint-Mont
Nom, Prénom(s)
PARGADE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Projan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/1989
Siret
35024822500012
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole
Adresse
Mairie de Projan
32400 , PROJAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2083
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 20/05/2015 : Partant : BENTEGEAT Eric, Vice-président Partant : DAUGREILH Bernard, Trésorier Nouveau : DUPEYRON Damien, Philippe, Président Nouveau : LAPORTE Arnaud, Vice-président Nouveau : LANUX Serge, Jean, Michel, Vice-président Changement de qualité : FOURCADE Bernard, Président devient Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1356
Date d'ajout
25/06/1993
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT : ANCIEN ; BENTEGEAT ERIC - NOUVEAU ; FOURCADE BERNARD CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT : ANCIEN ; DUPEYRON CHRISTIAN NOUVEAU ; BENTEGEAT ERIC A COMPTER DU 30/04/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 640.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).