Entreprise : SCI DE GOUY FRERES - SIREN 350 235 180
Identité
Dénomination
SCI DE GOUY FRERES
SIREN (siège)
350 235 180
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1989
Début d’activité
02/01/1990
Date de fin de la personne morale
03/04/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Exploitation Ens. Immobilier propriété, administration, exploitation de l'ensemble immobilier.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
768 RUE DU PREVOST 59226 RUMEGIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE GOUY MARC , GHISLAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Rumegies
Nom, Prénom(s)
LAMBIN BRIGITTE , MARIE , AGNES
Nom d'usage
DE GOUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Rumegies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1990
Siret
35023518000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Exploitation Ens. Immobilier propriété, administration, exploitation de l'ensemble immobilier.
Autres Activités
Exploitation Ens. Immobilier propriété, administration, exploitation de l'ensemble immobilier.
Adresse
768 RUE DU PREVOST
59226 , RUMEGIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1990
Siret
35023518000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CARRIERE DOREE
59310 , ORCHIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/07/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS ---------- MENTION DU 01/01/2002 : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).