Entreprise : GRAPHI-CENTRE - SIREN 350 213 898
Identité
Dénomination
GRAPHI-CENTRE
SIREN (siège)
350 213 898
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1989
Début d’activité
01/03/1989
Date de fin de la personne morale
09/04/2088
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
imprimerie, ainsi que toutes réalisations graphiques et plus precisement : l'impression d'emballages, catalogués, brochures, reproductions artistiques, calendriers, posters et toutes éditions (début : 01.03.1989)
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE 35300 FOUGERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA GUENAUDIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIN GILLES , ALEX , DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BESNARD GREGORY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
LE CALVE PIERRE , JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Beaucé
Nom, Prénom(s)
RIVAIS PATRICK , ALPHONSE , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Fougères
Dénomination
CABINET LORANT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pacé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
35021389800017
Enseigne
GRAPHI-CENTRE SA
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
imprimerie, ainsi que toutes réalisations graphiques et plus precisement : l'impression d'emballages, catalogués, brochures, reproductions artistiques, calendriers, posters et toutes éditions (début : 01.03.1989)
Adresse
4 RUE DES COMBATTANTS D'AFRIQUE
35300 , FOUGERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA GUENAUDIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
33341
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11/07/2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4048
Date d'ajout
03/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 01/06/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00559 désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , met fin à la mission de l'administrateur Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 crs Raphael Binet Le Chephren 35009 RENNES CEDEX
Numéro d'observation
1022
Date d'ajout
21/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21/04/2016 arrête le plan de cession au profit de : la société L'IMPRIMERIE SOLIDAIRE, 1 RUE BELLATRIX, 53470 MARTIGNE-SUR-MAYENNE, RCS LAVAL 794 849 117, sans faculté de substitution pour la reprise des éléments incorporels et corporels du fonds commercial ainsi que des stocks et, avec faculté de substitution pour le compte d'une société à constituer, concernant l'acquisition des titres de la société civile immobilière ALLAIN,
Numéro d'observation
90634
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 21/12/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00559 , date de cessation des paiements le 01/01/2015 désigne Administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 21/06/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 11 rue des Combattants, ZAC de La Guénaudière 35300 Fougères : Observation depuis le 10/04/1989 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 1 500 000,00 FRS DE ALLAIN GILLES, NI AU RCS. PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 23.10.1992.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).