Entreprise : SCI DES BRUNIERES - SIREN 350 198 644
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2023)
Dénomination
SCI DES BRUNIERES
SIREN (siège)
350 198 644
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
79 AV FOCH 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GRAND ANNE
Nom d'usage
PUTOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Fontaine-les-Dijon
Nom, Prénom(s)
LE GRAND LAURENCE
Nom d'usage
DUBOYS FRESNEY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Sainte-Hélène-Bondeville
Nom, Prénom(s)
LE GRAND PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
LE GRAND FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
LE GRAND PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
LE GRAND EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Nucourt
Nom, Prénom(s)
DANGLADE NICOLE , YVONNE , LOUISE
Nom d'usage
VEUVE LE GRAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
FECAMP
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/1989
Siret
35019864400014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES BRUNIERES
76400 , GANZEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/1989
Siret
35019864400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de biens et droits immobiliers situés à grimaud et à sainte-maxime (var) Depandant d'un ensemble immobilier dénommé "mas de guerre- vieille" la gestion de ces biens et de tous autres immeubles ou droits immobiliers par bail location ou autrement
Adresse
79 AV 79 avenue Foch
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3295
Date d'ajout
09/08/2012
Description
Transfert du siège social à compter du 01/06/2012 : Ancienne adresse : LES BRUNIERES - GANZEVILLE 76400 FECAMP Nouvelle adresse : 79 avenue Foch 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 01/06/2012 : Ancienne adresse : LES BRUNIERES - GANZEVILLE 76400 FECAMP Nouvelle adresse : 79 avenue Foch 76600 Le Havre actes déposés le 09/08/2012 - les affiches de normandie du 11/07/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FECAMP A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).