Entreprise : SCI LES JARDINS D'ARCADIE DE DIJON - SIREN 350 194 957
Identité
Dénomination
SCI LES JARDINS D'ARCADIE DE DIJON
SIREN (siège)
350 194 957
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1992
Date de fin de la personne morale
13/01/2019
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
148 RUE DE LONGVIC 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SA HERVE PICOT
Qualité
Gérant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/02/1989
Siret
35019495700022
Code APE
701D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
La prise à bail d'un terrain d'une contenance d'environ 7.400 M2, sis à Dijon, 41 cours du parc, en vue de procéder la construction, sur ce terrain, d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et notamment une résidence avec services destinée plus particulièrement aux personnes dites du 3 Em age.
Adresse
148 RUE Résidence les Jardins d'Arcadie
21000 , Dijon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
148, rue de Longvic
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15558
Date d'ajout
17/10/2022
Description
Changement d'un organe de procédure Ordonnance du président du tribunal de commerce de Bayonne en date du 19/09/2022 : la mission de la SCP Philippe DELAERE désigné administrateur provisoire de la SELARL MJPA, a pris fin le 05/08/2022 ; la SELARL MPJA est désormais prise en la personne de Me Philippine ABBADIE.Date d'effet : 19/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22166
Date d'ajout
19/09/2022
Description
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Bayonne en date du 19/09/2022 : la mission de la SCP Philippe DELAERE désigné administrateur provisoire de la SELARL MJPA, a pris fin le 05/08/2022 : la SELARL MPJA est désormais prise en la personne de Maître Philippine ABBADIE
Numéro d'observation
14815
Date d'ajout
19/08/2021
Description
Désignation de Maître Jean-Pïerre ABBADIE, mandataire judiciaire, en remplacement de SARL MJPA prise en la personne de Maître Jean-Pierre ABBADIE, Ordonnance Monsieur le Président du Tribunal de Commerce Bayonne en date du 28/07/2021.
Numéro d'observation
5323
Date d'ajout
26/06/2012
Description
Par ordonnance présidentielle en date du 18.06.2012, le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE a nommé Mr Jean Pierre DARMENDRAIL en qualité de juge-commissaire en remplacement de Mr Xavier HOURCADE.
Numéro d'observation
1046
Date d'ajout
21/02/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.12.1995, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A DESIGNE MR MARKASSUZA JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR SERS Date d'effet : 11/12/1995
Numéro d'observation
1047
Date d'ajout
21/02/2002
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07.01.2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A DESIGNE MR DANIEL PELTIER EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR CHARLES MARKASSUZA Date d'effet : 07/01/2002
Numéro d'observation
13495
Date d'ajout
24/02/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.01.2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE : ANCIEN : MR LOUIS SEGUIN NOUVEAU : MR ANTOINE THIERRY Date d'effet : 17/01/2000
Numéro d'observation
5770
Date d'ajout
16/12/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 7.12.1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FIN DE LA MISSION DE ME PHILIPPOT, ADMINISTRATEUR MANDATAIRE-LIQUIDATEUR : MR ABBADIE JEAN-PIERRE, 4 PLACE DU CHATEAU VIEUX 64100 BAYONNE JUGE COMMISSAIRE : MR SEGUIN A COMPTER DU 07/12/93
Numéro d'observation
4467
Date d'ajout
27/09/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14.9.1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION D'UNE DUREE DE 3 MOIS, SOIT JUSQU'AU 7.12.1993 DATE DE CESSATION DES PAIMENTS FIXEE AU : 31/08/93 JUGE COMMISSAIRE : MR SEGUIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR SERS REPRESENTANT DES CREANCIERS : MR ABBADIE JEAN-PIERRE, 4 PLACE DU CHATEAU VIEUX 64100 BAYONNE ADMINISTRATEUR : ME GERARD PHILIPPOT 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS, AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION A COMPTER DU 14/09/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/09/1993
Description
MENTION D'OFFICE EN DATE DU 09/09/93, MR HERVE PICOT, PDG DE HERVE PICOT SA, ELLE- MEME GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE, A EFFECTUE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE, LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE : SCI LES JARDINS D'ARCADIE DE DIJON A COMPTER DU 09/09/93 ------------------ MENTION D'OFFICE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE, SUIVANT JUGEMENT DU 14/09/93 A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 3 MOIS SOIT JUSQU'AU 07/12/93 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 31/08/93 JUGE COMMISSAIRE : MR SEGUIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR SERS REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME ABBADIE, 4 PLACE DU CHATEAU VIEUX, 64100 BAYONNE ADMINISTRATEUR : ME PHILIPPOT, 60 RUE DE LONDRES, 75000 PARIS AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION A COMPTER DU 14/09/93 ------------------ MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/12/93, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A MIS FIN A LA MISSION DE ME PHILIPPOT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 31/08/93 JUGE COMMISSAIRE : MR SEGUIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR SERS LIQUIDATEUR : ME ABBADIE, 4 PLACE DU CHATEAU VIEUX, 64100 BAYONNE A COMPTER DU 07/12/93 ------------------ MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/12/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A DESIGNE MR MARKASSUZA JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR SERS. ------------------ MENTION D'OFFICE DU 26/01/2000 SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/01/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A DESIGNE MR ANTOINE THIERRY JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR SEGUIN. ------------------------------ MENTION D'OFFICE DU 11/01/2002 SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/01/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE A NOMME MR DANIEL PELTIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR CHARLES MARKASSUZA ------------------------------ MENTION D'OFFICE DU 03/02/2010 Changement de juge-commissaire Suivant ordonnance en date du 01/02/2010 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE a nommé : MR XAVIER HOURCADE Juge Commissaire en remplacement de MR ANTOINE THIERRY (article L 621-9 du Code de Commerce) Date d'effet : 01/02/2010 ---------------------- Changement de juge-commissaire Suivant ordonnance en date du 18/06/2012, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE a nommé : Monsieur Jean Pierre DARMENDRAIL Juge-commissaire, en remplacement de Monsieur Xavier HOURCADE (article L 621-9 du Code de Commerce) Date d'effet : 18/06/2012 -------------- Changement d'un organe de procédure Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE en date du 28/07/2021 : désignation de la SELARL MJPA prise en la personne de Me Jean-Pierre ABBADIE, en remplacement de Me Jean-Pierre ABBADIE Date d'effet : 28/07/2021
Numéro d'observation
392
Date d'ajout
28/01/1992
Description
Radiation du RCS le 28/01/1992 avec effet au 02/09/1991 NOUVEAU SIEGE : 148, RUE DE LONVIC A DIJON
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).