Entreprise : SOC CIVILE DE LA PLACE - SIREN 350 162 806
Identité
Dénomination
SOC CIVILE DE LA PLACE
SIREN (siège)
350 162 806
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1989
Début d’activité
06/04/1989
Date de fin de la personne morale
05/04/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion administration exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
PL LEO LAGRANGE 47500 FUMEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA RENAISSANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUYE MELINA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Fumel
Nom, Prénom(s)
PECHMAGRE CAMINADE ALAIN , JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Martel
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARTIGNAC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pujols
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/04/1989
Siret
35016280600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion administration exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Autres Activités
Acquisition gestion administration exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Adresse
PL LEO LAGRANGE
47500 , FUMEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA RENAISSANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/1989
Siret
35016280600011
Code APE
702C
Adresse
FAVAU
47300 , VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1793
Date d'ajout
08/11/1995
Description
Transfert du siège social de : "Favau" - 47300 Villeneuve-sur-Lot à : place Léo Lagrange - 47500 Fumel ** Madame Sylvie Gipoulou est nommée en qualité de gérante de la société en remplacement de Monsieur Jean Audubert, gérant démissionnaire à compter du 28/07/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).