Entreprise : SURCOUF - SIREN 350 123 824
Identité
Dénomination
SURCOUF
SIREN (siège)
350 123 824
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
16/03/2088
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Prise de participations financières, l'acquisition la gestion, la location, la construction, l'entre- tien d'immeubles batis ou non batis, l'acquisition la gestion de tout fortefeuille boursier...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
112050.03 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE L'ETOILE DU MATIN 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APROLIS 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUILIZEN JEAN , MARC , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35012382400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Prise de participations financières, l'acquisition la gestion, la location, la construction, l'entre- tien d'immeubles batis ou non batis, l'acquisition la gestion de tout fortefeuille boursier...
Autres Activités
Prise de participations financières, l'acquisition la gestion, la location, la construction, l'entre- tien d'immeubles batis ou non batis, l'acquisition la gestion de tout fortefeuille boursier...
Adresse
4 RUE DE L'ETOILE DU MATIN
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APROLIS 2
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/10/2002
Description
0300200210242250 - En AGE du 2/1/2002 modification de l'objet so- cial/activité de la société (anciennement cabinet d'expertises comptables), changement de la dénomi- nation sociale en "SC SURCOUF" au lieu de "SC GAMEZ HERVY HUILIZEN ASSOCIES" et nomination de Mr HUILIZEN Jean-Marc en qualité de gérant, en rempla cement de Mr GAMEZ Jean-Marie
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/03/1989
Description
Historique : - EN AGE DU 31/5/1996 REDUCTION DU CA PITAL SOCIAL DE 2 205 000 FRF à 735 000 FRF PAR VO IE DE RACHAT DE 735 PARTS SOCIALES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).