Entreprise : SCI LES MIMOSAS - SIREN 350 122 149
Identité
Dénomination
SCI LES MIMOSAS
SIREN (siège)
350 122 149
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1989
Début d’activité
21/03/1989
Date de fin de la personne morale
20/08/2024
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'OBJET SOCIAL N'A PLUS A ETRE DECLARE DANS LA DEMANDE D'IMMATRICULATION ET EST REMPLACE PAR LES ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ENTREPRISE DECRET N.87-970 DU 3.12.87
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
4953 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PONT MARTIN 30620 UCHAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTE MICHEL , ADRIEN , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Uchaud
Nom, Prénom(s)
VALANTIN JEANNINE , SIMONE
Nom d'usage
COSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Uchaud
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/1989
Siret
35012214900015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ECHANGE PRISE A BAIL ADMINSTRATION ET GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION ECHANGE PRISE A BAIL ADMINSTRATION ET GESTION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
2 RUE DU PONT MARTIN
30620 , UCHAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/010006
Date d'ajout
13/09/2007
Description
A compter du 06.06.06 : Modification du capital social ancien : 9909.19 €- Mise à jour des associés suite au décret du 01.02.05.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2-11963
Date d'ajout
24/12/2004
Description
PROLONGATION DE LA DUREE DE A SOCIETE JUSQU AU 21.02.2024 AUX TERMES D UNE A.G.E. DU 25.03.04 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 24.12.04 LE REVEIL DU MIDI 15.04.04 Date d'effet : 25 mars 2004
Numéro d'observation
1250
Date d'ajout
10/02/1998
Description
LES ASSOCIES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE LE 8.1.98, ONT DECIDE LA DEMIS- SION DE MR PIERRE LACAN DE SES FONCTIONS DE GERANT ET LA NOMINATION DE MR MICHEL COSTE, DEMEURANT A BOUILLARGUES, 49 ROUTE DE NIMES, NE LE 16.4.39 A NIMES, EN REMPLACEMENT DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 10.02.98 LE REVEIL DU MIDI 12.02.98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 17 mars 1989 - LE COMMERCIAL DU GARD du 28 février 1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).