Entreprise : LERAT - SIREN 350 106 464
Identité
Dénomination
LERAT
SIREN (siège)
350 106 464
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1989
Début d’activité
28/09/2023
Date de fin de la personne morale
29/03/2088
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile de portefeuille
Activités principales de l’objet social
La gestion de portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou autres titres détenus en pleine propriété, nue-propriété, usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats, d'échanges, d'apports, de souscriptions, donations et d'une manière générale de tous placements y compris contrats de capitalisation, instruments financiers à terme et opérations assimilées ; L'achat, la vente, la construction, l'entretien, la location, la prise à bail de tous biens immobiliers, la construction de toux bâtiments à usage de bureaux, industriels ou commerciaux, leur aménagement, leur administration et leur exploitation par bail à construction, location ou autrement ; La participation directe ou indirecte dans toutes les opérations commerciales, industrielles ou de services quel qu'en soit le domaine ou la nature, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, association en participation ou autrement ; la gestion de ces participations,
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
IMP DES PALOMBES 85630 BARBATRE FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERAT PIERRE , MARTIN , JACKY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Noirmoutier-en-l'Île
Nom, Prénom(s)
LERAT PASCALE , MARIE-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Sainte-Luce-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
SENECHAL MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
LERAT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Barbâtre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/2023
Siret
35010646400026
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la gestion de portefeuille de valeurs mobilières
Adresse
IMP DES PALOMBES
85630 , BARBATRE - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35010646400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
140 RUE DE LA LIBERATION
44230 , SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/06/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Impasse des Palombes 85630 Barbâtre RCS LA ROCHE SUR YON LE 22-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/06/2021
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Par décision du 7 mai 2021 Madame Marie-Josèphe LERAT a été désigné en qualité de représentant de l'indivision successorale de Monsieur Pierre Alexandre LERAT - Indivisaires : Marie-Josèphe LERAT, Pascale LERAT et Pierre Martin LERAT
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/06/2021
Description
Précédente dénomination sociale : SCI LERAT
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/03/1989
Description
Historique : - PUBLICATION LEGALE: INFORMATEUR JUD ICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).