Entreprise : EARL FAURIAUX - SIREN 350 085 197
Identité
Dénomination
EARL FAURIAUX
SIREN (siège)
350 085 197
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
02/04/2039
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
140900 EUR
Adresse du siège
LA CROIX BLANCHE 23500 FELLETIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAURIAUX JEAN , LUC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
FELLETIN
Nom, Prénom(s)
POITEVINEAU FLORENCE , SUZANNE , CHARLOTTE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
FELLETIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35008519700019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LA CROIX BLANCHE
23500 , FELLETIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
920
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et autorisation pour les créanciers de reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur. Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce. jugement tribunal judiciaire guéret en date du 15/03/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
956
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Jugt du Tribunal de Grande Instance de Guéret du 17/06/2019- résolution du plan de redressement en cours - prononcé d'une liquidation judiciaire mandataire liquidateur : SELARL MJ DE L ALLIER (Me Pascal RAYNAUD) 2 rue de la Presle 03100 MONTLUCON - date d'effet 17/06/2019-Notification du greffe du Tribunal Judiciaire de Gueret du 04/06/2020.
Numéro d'observation
1439
Date d'ajout
04/07/2018
Description
Ordonnance du Président du TGI de GUERET du 30/01/2018 - remplacement du CEP Ancien : Me Pascal RAYNAUD - Nouveau : SELARL MJ DE L ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD mention du 04/07/2018
Numéro d'observation
249
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Jugt du TGI de GUERET du 21/01/2016- ouverture d'un redressement judiciaire mandataire judiciaire Maître Pascal RAYNAUD 2 rue de la Presle 03100 MONTLUCON - DCP au 14.01.2016-PO jusqu'au 31/07/2016-
Numéro d'observation
175
Date d'ajout
29/01/2016
Description
jugt du TGI DE GUERET du 21/01/2016- ouverture d'un Redressement judiciaire - mandataire judiciaire Me Pascal RAYNAUD 2 rue de la Presle 03100 MONTLUCON - dcp au 01/01/2016-
Numéro d'observation
309
Date d'ajout
13/02/2008
Description
CAPITAL PORTE A : 140.900 EUROS DUREE DE LA SOCIETE : 50 ANS ANCIEN CO-GERANT : MR FAURIAUX JEAN Date d'effet : 01/01/2008
Numéro d'observation
310
Date d'ajout
13/02/2008
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL ANCIENNE DENOMINATION : GAEC DE LA CROIX BLANCHE NOUVELLE DENOMINATION : EARL FAURIAUX Date d'effet : 01/01/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 926 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 141 198.28 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).