Entreprise : PRECISION MECANIQUE BRETEUIL - SIREN 350 030 581
Identité
Dénomination
PRECISION MECANIQUE BRETEUIL
Sigle
PMB
SIREN (siège)
350 030 581
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1989
Date de fin de la personne morale
04/04/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
15400 EUR
Adresse du siège
46 RUE DE MONTDIDIER 60120 BRETEUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUDIERE DALY
Nom d'usage
FAUDIERE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
BRETEUIL
Dénomination
BBCP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
L Isle Adam
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/1989
Siret
35003058100028
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mécanique générale de précision, conception, fabrication, adaptation, développement, commercialisation de pièces mécaniques générales, ventes et prestation de services.
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
46 RUE DE MONTDIDIER
60120 , BRETEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/1989
Siret
35003058100010
Code APE
285D
Adresse
27 RUE DE PARIS
60120 , BRETEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 28/02/2023 nommant Monsieur Claude MICHAUX juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
04/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 03-05-2022 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2022/15, désigne liquidateur SELARL HERBAUT PECOU, en la personne de Me HERBAUT Alexandre 125 Terrasse de l'Université 92000 NANTERRE , et maintient,SELARL V & V, en la personne de Me VALDMAN Daniel, en qualité d'Administrateur Judiciaire pendant la période de la poursuite d'activité. .
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 12-04-2022 arrête le plan de cession au profit de : la SARL HOLDING BAUDIN, rue Norman King 60000 Beauvais, RCS : 504 915 349 . Sous le n° 2022/15.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 01/02/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022/15, date de cessation des paiements le 01/12/2021, et a désigné juge commissaire : Monsieur Didier TEXIER, administrateur : SELARL V & V, en la personne de Me VALDMAN Daniel 23 Rue Emile Zola 80000 Amiens, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL HERBAUT PECOU, en la personne de Me HERBAUT Alexandre 125 Terrasse de l'Université 92000 NANTERRE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 01/08/2022, et a ouvert une période d'observation expirant le 01/08/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
30/09/2013
Description
Société devenue à associée unique, en date du 06/09/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/09/2013
Description
Transformation de la SARL en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à dater du 31/07/2013.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/06/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 21/06/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).