Entreprise : CUMA BEHAUZE - SIREN 349 998 542
Identité
Dénomination
CUMA BEHAUZE
SIREN (siège)
349 998 542
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1989
Début d’activité
27/02/1989
Date de fin de la personne morale
23/03/2039
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
23642 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 64120 BEGUIOS FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMESTOY CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
SAINT PALAIS
Nom, Prénom(s)
DAMESTOY PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Béguios
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/02/1989
Siret
34999854200022
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole
Adresse
180 RTE de Succos
64120 , Amorots-Succos - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
27/02/1989
Siret
34999854200014
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole
Adresse
Mairie de Béguios
64120 , Saint-Palais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1923
Date d'ajout
10/04/2002
Description
SUIVANT DECISIONS EN DATE DU 07.03.02 ANCIEN CAPITAL 15.090 FRS NOUVEAU CAPITAL 23.642 EUROS AVEC UN MONTANT MINIMUM DE 5910 EUROS (VARIABLE A COMPTER DU 07.03.02 ADMINSITRATEURS PARTANT : MR ETCHEGARAY ANDRE, MR CURUTCHAGUE JEAN MARIE MR DUFAU MARTIN,MME DUFAU GERMAINE, MR DUTQUET JEAN BAPTISYE, MR ETCHEGARAY PIERRE, MR LACABERATS PIERRE, MME FOURCADE DOROTHEE MR GOITY BERNARD, MR ACHERITEGUY PIERRE, MLLE FOURACDE JANINE, MR PAUL HONTAS, MR DAMESTOY MICHEL, MR ELICHIRY JEAN RAYMOND, MR CLEDON JACQUES MR MIRANDE GABRIEL, MR SARRUDE LOUIS COMMISSAIRES AUX COMPTES PARTANT MR MIREMONT BERNARD ET MR MAITIA JEAN MICHEL PRESIDENT PARTANT MR CHOBIGARAT JEAN PAUL NOUVEAU PRESIDENT MR HARRIAGUE JEAN MICHEL TRESORIER MR AMESTOY CHRISTOPHE Date d'effet : 12/03/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL MINIMUM 5910 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).