Entreprise : GESTION ET PLACEMENTS FINANCIERS - SIREN 349 962 431
Identité
Dénomination
GESTION ET PLACEMENTS FINANCIERS
Sigle
GPF
SIREN (siège)
349 962 431
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1989
Date de fin de la personne morale
16/03/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
22 AV DE LA FLOTTE 06400 CANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAMEL ANNE LEONE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Nom, Prénom(s)
CHAMBOST MARC CHARLES NORBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Nom, Prénom(s)
GAMON CHRISTOPHE LOUIS PIERRE GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Nom, Prénom(s)
MUSPRATT GRAHAM
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CHAMPALLE JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/03/1989
Siret
34996243100012
Code APE
671E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prestations de services en matière foncière et immobilière, opérations financières et immobilières, marchand de biens
Adresse
22 AV 22 Avenue DE FLOTTE
06400 , Cannes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28981
Date d'ajout
19/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 18/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Cardon Didier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30691
Date d'ajout
11/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 11/01/2011 nommant Lemalle Jean Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12674
Date d'ajout
20/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 19/09/2006 nommant M. STEVA CHRISTIAN juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3488
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1612
Date d'ajout
16/03/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes En date du 19/02/2001 Nommant Me Didier Cardon 54 rue d'Antibes 06400 Cannes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
3092
Date d'ajout
06/06/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 06/06/2000 nommant m. pierre cousin juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6013
Date d'ajout
18/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 18/12/1997 nommant m. Gerard Pascalini juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
42417
Date d'ajout
17/04/1992
Description
Par jugement en date du 16 Avril 1992 , Le tribunal de commerce de Cannes À prononce le redressement et la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur Bona et juge commissaire suppléant monsieur Goldner Liquidateur : Maître Bednawski c. maxime demeurant à Mougins, 1072 avenue maréchal juin - date de cessation des paiements : 15 avril 1992
Numéro d'observation
42400
Date d'ajout
15/04/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements le 15 Avril 1992 Au greffe de cannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).