Entreprise : DYNACAST HOLDINGS (FRANCE) SAS - SIREN 349 885 624
Identité
Dénomination
DYNACAST HOLDINGS (FRANCE) SAS
SIREN (siège)
349 885 624
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2000
Début d’activité
17/05/1989
Date de fin de la personne morale
01/06/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
En France et dans tous pays : l'acquisition et la gestion de tous titres de participations et de toutes valeurs mobilières ainsi que les presta- tions de services relatives à cette activité.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
9516934 EUR
Adresse du siège
506 AV SAINT JUST 77000 VAUX-LE-PENIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
UNGERHOFER JOSEF
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
2831 KIRCHAU
Nom, Prénom(s)
MCCORKLE ZACHARY , LEIGH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
ROCK HILL, SC 29732 ETATS-UNIS
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/1989
Siret
34988562400032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
506 AV SAINT JUST
77000 , VAUX-LE-PENIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/06/2000
Description
Historique des observations depuis le 02/06/2000 : Acte constitutif déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 6.3.1989 publié dans la Vie Judiciaire du 5.3.1989. Transfert au Greffe de Roubaix Tourcoing, dépôt du 4.12.1989. Transfert de siège à compter du 29.10.1999 publié dans Le Pays Briard. Ancien siège : 22 rue de la Tannerie 59150 Wattre- los.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/01/1990
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE : LA VIE JUDICIAIRE DU 3.12.89 CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPTER DU 17 5 89 SON SIEGE SOCIAL DE PARIS 59 RUE DE PONTHI EU ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PARIS LE 6 .3.89 ET PUBLIE LE 5.3.89 DANS LA VIE JUDICIAIRE T RANSFERT : DEPOT EFFECTUE LE 4.12.1989 AU GREFFE D E PARIS ET LE 2.1.90 AU GREFFE DE ROUBAIX TOUR- CO ING ET PUBLIE DANS LA VIE JUDICIAIRE DU 3.12.89 RA DIATION DU 7/6/2000 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 29/10/1999 ET TRANSFERT AU 506 AVENUE SAINT JUST 77000 VAUX LE PENIL RCS MELUN 2 000B373
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 29/10/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).