Entreprise : SCI SAINT MICHEL - SIREN 349 875 922
Identité
Dénomination
SCI SAINT MICHEL
SIREN (siège)
349 875 922
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1998
Début d’activité
19/01/1989
Date de fin de la personne morale
04/10/2049
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION ET DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERES DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION D'ECHANGE APPORT OU AUTREMENT
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
3201.43 EUR
Adresse du siège
QUA LES GRANGES BLANCHES 84740 VELLERON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR BONNEFOUX MARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTIN HELENE
Nom d'usage
BONNEFOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Velleron
Nom, Prénom(s)
BONNEFOUX CAROLINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Vedène
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/01/1989
Siret
34987592200024
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE GESTION ADMINISTRATION ET DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERES DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION D'ECHANGE APPORT OU AUTREMENT
Adresse
QUA LES GRANGES BLANCHES
84740 , VELLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR BONNEFOUX MARC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/1989
Siret
34987592200016
Code APE
703C
Adresse
RTE DE PERNES
84450 , SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 30 JUIN 1998 A VELLERON (84740) QUARTIER LES GRANGES BLANCHES FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AVIGNON LE 02 MARS 1989 PUBLICATEUR : LA GAZETTE PROVENCALE DU 08 FEVRIER 1989 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN GERANT : BONNEFOUX HENRI NOUVEAU : BONNEFOUX MARC LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 21 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 201.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).