Entreprise : SHLMC - SIREN 349 843 870
Identité
Dénomination
SHLMC
SIREN (siège)
349 843 870
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2016
Début d’activité
07/03/1989
Date de fin de la personne morale
25/12/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et mise en valeur de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
45 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 274
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARANES HELENE
Nom d'usage
KOSKAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KOSKAS SYLVAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KOSKAS LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/1989
Siret
34984387000024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et mise en valeur de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition et mise en valeur de biens immobiliers
Adresse
45 AV VICTOR HUGO
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT 274
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/1989
Siret
34984387000016
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
96591
Date d'ajout
26/12/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 28 novembre 2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).