Entreprise : SOC DE COURTAGE EN IMMOBILIER ET CREDIT - SIREN 349 833 327
Identité
Dénomination
SOC DE COURTAGE EN IMMOBILIER ET CREDIT
Sigle
SCIC
SIREN (siège)
349 833 327
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1989
Date de fin de la personne morale
04/04/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
91 AV DOCTEUR RAYMOND PICAUD 06150 CANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEMELIDIS PHILIPPE ANDRE GUSTAVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Cannes La Bocca
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/04/1989
Siret
34983332700019
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Marchand de biens, l'activité d'intermédiaire, achat, vente d'immeubles, opérations de crédit
Adresse
91 AV 91 Avenue DOCTEUR PICAUD
06150 , Cannes La Bocca - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25207
Date d'ajout
05/04/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 04/04/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Cardon Didier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30697
Date d'ajout
11/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Cannes rendue le 11/01/2011 nommant Lemalle Jean Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12705
Date d'ajout
20/09/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 19/09/2006 nommant M. STEVA CHRISTIAN juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1466
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6028
Date d'ajout
09/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 09/12/1999 nommant m. pierre cousin juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3071
Date d'ajout
15/06/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 15/06/1999 nommant M. patrice Rateau-holbach juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné et m. François Mauro di Mauri juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/10/1995
Description
Jugement du 26 Octobre 1995 rendu par le tribunal de commerce de cannes Prononçant la liquidation judiciaire n° Juge-cre. Mr Lépine - juge commissaire suppléant : Mr Boulay - Liquidateur : Maître cardon Didier demeurant à cannes 06400, 54 rue d'Antibes - date de cessation des paiements : 20 octobre 1995
Numéro d'observation
43141
Date d'ajout
20/10/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 20 Octobre 1995 Au greffe de cannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).