Entreprise : SCI DUPIN - SIREN 349 827 337
Identité
Dénomination
SCI DUPIN
SIREN (siège)
349 827 337
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1989
Début d’activité
02/02/1989
Date de fin de la personne morale
13/03/2039
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION D'IMMEUBLE ET CONSTRUCTIONS, ²VENTUELLEMENT LEUR REVENTE L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION D'IMMEUBLE ET CONSTRUCTIONS, ²VENTUELLEMENT LEUR REVENTE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
4575 EUR
Adresse du siège
16 PL DUPIN 79300 BRESSUIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTON JEAN-PIERRE , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Bressuire
Nom, Prénom(s)
MADIER PAULETTE , ANNIE
Nom d'usage
BERTON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Bressuire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1989
Siret
34982733700016
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION D'IMMEUBLE ET CONSTRUCTIONS, ²VENTUELLEMENT LEUR REVENTE L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION D'IMMEUBLE ET CONSTRUCTIONS, ²VENTUELLEMENT LEUR REVENTE
Adresse
16 PL DUPIN
79300 , BRESSUIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/05/2004
Description
: --- DEPART DE MR GRANIER MICHEL ET DE MME GRANIER NEE VALLEE MARIE-NOELLE EN QUALITE DE CO-GERANTS. NOMINATION DE MR BERTON JEAN-PIERRE ET DE MME BERTON NEE MADIER PAULETTE EN QUALITE DE CO-GERANTS. MODIFICATION DU CAPITAL DE 4 573.47 A 4 575.00 EUROS. - DATE D'EFFET : 15/02/2004
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 30 000.00 FRF nouveau montant : 4 573.47 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/03/1989
Description
Historique des observations depuis le 14/03/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 143 le 14/03/1989 --- Publicité au Journal : LA CONCORDE DE LEZAY --- Parution au Journal le 10/02/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).