Entreprise : GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES - SIREN 349 811 968
Identité
Dénomination
GROUPEMENT EUROPEEN D'EXPLOITATION DE TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Sigle
GTI
SIREN (siège)
349 811 968
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1990
Début d’activité
01/03/1989
Date de fin de la personne morale
10/04/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
emballage commercial recherche et concéption.
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Capital social
146385 EUR
Adresse du siège
5 E RUE DE MEAUX 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOCTOBRE BRUNO , HENRI , MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Iverny
Nom, Prénom(s)
DUQUENOY JOELLE , ANGELE
Nom d'usage
Doctobre
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
Gernez MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GECOFI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DOUBLE D DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
34981196800024
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
emballage commercial recherche et concéption.
Adresse
5 E RUE DE MEAUX
77124 , CHAUCONIN-NEUFMONTIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 04/10/2021 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2021J183 désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUXnom du juge-commissaire Selarl B. CARDON - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
20/07/2021
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX EN DATE DU 19/07/2021 NOMMANT ADMINISTRATEUR Selarl B. CARDON - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON LEQUEL AURA POUR MISSION : d'assister
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
11/05/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 10/05/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021J183 date de cessation des paiements le 15/12/2020, et a désigné juge commissaire : Monsieur Dominique GILLY, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 10/11/2021, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/12/2002
Description
080020021231 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 18/12/2002 Changement de capital social de : 62565.00 EUR en : 146385.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).