Entreprise : EVASION ET LOISIRS - SIREN 349 786 160
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2022)
Dénomination
EVASION ET LOISIRS
SIREN (siège)
349 786 160
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1989
Fermeture de l'établissement - 34978616000029
- Date d'effet de la fermeture : 28/03/1995
Date de fin de la personne morale
12/03/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
17 RUE PUEBLA 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LONGERE PHILIPPE , GEORGES , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
LILLE
Nom, Prénom(s)
PALUSCI RIZZIERO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
RETORNAZ MICHELE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
PALUSCI FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN , BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BREST
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34978616000029
Code APE
671C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES ET SOCIETE DE PORTEFEUILLE. CONCESSION DE SALLES DE MUSCULATION A L'ENSEIGNE "ATTILA"
Adresse
17 RUE 17 RUE PUEBLA
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15006
Date d'ajout
24/10/2022
Description
Clôture pour insuffisance d’actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15005
Date d'ajout
24/10/2022
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif dans les procédures GYMNASIUM FRANCHISE SA - EVASION ET LOISIRS SA - GYMNASIUM MAGAZINE SARL - S.C.G. SARL - TEMAX DISTRIBUTION SARL - TEMAX PUBLICITE SARL - EURL EVASTION ET LOISIRS .
Numéro d'observation
8335
Date d'ajout
29/12/2014
Description
Changement de mandataire-liquidateur Par ordonnance du 05/12/2014 le Président du Tribunal de Commerce de Brest a désigné la SELARL EP & ASSOCIES représentée par Maître Nicole ELLEOUET en remplacement de Maître Nicole ELLEOUET.
Numéro d'observation
495
Date d'ajout
27/01/2006
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/01/2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR VILLOT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MADEC Date d'effet : 27/01/2006
Numéro d'observation
4442
Date d'ajout
15/10/2003
Description
PAR ARRET DU 4 FEVRIER 2003 LA COUR D'APPEL DE RENNES A DIT QUE LES PROCEDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTES CONTRE LES SOCIETES SUIVANTES : - EURL EVASION ET LOISIRS - SA EVASION ET LOISIRS - SA GYMNASIUM FRANCHISE - SARL TEMAX DISTRIBUTION - EURL TEMAX PUBLICITE - SARL GYMNASIUM MAGAZINE - SARL SCG SONT JOINTES EN UNE SEULE ET MEME PROCEDURE RELEVANT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST ET QU'IL EN RESULTE UNE SEULE MASSE ACTIVE ET PASSIVE Date d'effet : 04/02/2003
Numéro d'observation
1696
Date d'ajout
04/04/1996
Description
FONDS SIS : 17 RUE PUEBLA 29200 BREST VENTE A LA SA COFINEM DES ENSEIGNES ET LOGOS VENTE A LA SA FINANCIERE DE LUXEUIL POUR LES AUTRES ELEMENTS DU FONDS. (JOUISSANCE AU 03.05.1995) A COMPTER DU 01/02/96
Numéro d'observation
167
Date d'ajout
10/01/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/01/96 MONSIEUR HUGUEN A ETE REMPLACE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE PAR MONSIEUR MADEC A COMPTER DU 05/01/96
Numéro d'observation
1288
Date d'ajout
28/03/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/03/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE CONFIRME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE MONSIEUR HUGUEN A NOMME ME ELLEOUET NICOLE 9 RUE NEPTUNE 29603 BREST CEDEX COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 28/03/95
Numéro d'observation
940
Date d'ajout
28/02/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/02/95, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 28.03.95 A COMPTER DU 28/02/95
Numéro d'observation
623
Date d'ajout
03/02/1995
Description
MENTION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03.02.95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE SA EVASION ET LOISIRS A NOMME MR HUGUEN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR BIAN REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME NICOLE ELLEOUET, 9 RUE NEPTUNE A BREST A NOMME ME ROBERT MICHEL, LE MAGISTER, 4 COURS RAPHAEL BINET A RENNES, COMME ADMINISTRATEUR AVEC LA MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 31-3 DE LA LOI DU 25.01.85, ET A FIXE AU 14.09.94 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 1 MOIS A COMPTER DU 03.02.95
Numéro d'observation
3959
Date d'ajout
14/10/1993
Description
RADIATION DE L'INSCRIPTION SITUEE DANS LE RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES. (NOTIFICATION DU GTC DE VERSAILLES DU 01.10.1993) A COMPTER DU 01/12/92
Numéro d'observation
1965
Date d'ajout
24/05/1993
Description
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A COMPTER DU 29/01/93
Numéro d'observation
1965
Date d'ajout
24/05/1993
Description
ADJONCTION DE L'ACTIVITE DE "CONCESSION DE SALLES DE MUSCULATION A L'ENSEIGNE ATTILA". A COMPTER DU 29/01/93
Numéro d'observation
4362
Date d'ajout
05/11/1992
Description
EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE DANS LE RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES. A COMPTER DU 15/09/92 (NOTIFICATION DU GTC DE VERSAILLES DU 28.10.1992)
Numéro d'observation
2606
Date d'ajout
27/06/1991
Description
ADJONCTION DE LA PARTIE D'ACTIVITE DE PRESTATIONS DE SERVICES ET SOCIETE DE PORTEFEUILLE. APPORT DE LA PARTIE D'ACTIVITE DE FRANCHISE DE CENTRES DE REMISES EN FORME A L'ENSEIGNE "LE GYMNASIUM", LA PROMOTION DES LOISIRS ET DE SANTE A LA SOCIETE GYMNASIUM FRANCHISE. A COMPTER DU 01/01/91
Numéro d'observation
2604
Date d'ajout
27/06/1991
Description
APPORT DE LA PARTIE D'ACTIVITE DE NEGOCE DE MATERIELS POUR CENTRES DE REMISES EN FORME A LA SOCIETE TEMAX DISTRIBUTION. A COMPTER DU 01/01/91
Numéro d'observation
2603
Date d'ajout
27/06/1991
Description
ADJONCTION D'ACTIVITE DE NEGOCE DE MATERIELS POUR CENTRES DE REMISES EN FORME. A COMPTER DU 01/01/89
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
09/01/1990
Description
SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANSFERES DU 145, RUE ROBESPIERRE BREST AU 17 RUE PUEBLA BREST. A COMPTER DU 05.09.1989
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
09/01/1990
Description
NOMINATION DE MR PALUSCI FRANCK AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR TROADEC PIERRE DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU 05.12.1989
Numéro d'observation
1824
Date d'ajout
27/04/1989
Description
LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 16/03/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).