Entreprise : OASIS BUSINESS - SIREN 349 768 457
Identité
Dénomination
OASIS BUSINESS
SIREN (siège)
349 768 457
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1989
Date de fin de la personne morale
01/03/2049
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
34301.02 EUR
Adresse du siège
LE DOMAINE DU MOULIN 35530 NOYAL-SUR-VILAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SENECHAL HENRI , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/01/1989
Siret
34976845700013
Enseigne
OASIS BUSINESS
Code APE
7703
Origine du fonds
Création
Activité principale
prestation de services aux entreprises en matière de bureautique, d'informatique, de secrétariat, de communication et d'édition, la location, l'achat, la vente de fournitures, d'équipement et de bureaux équipes (toutes activités de).
Adresse
LE DOMAINE DU MOULIN
35530 , NOYAL-SUR-VILAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/06/1993
Description
: *CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES PRONONCE LE 11 JUIN 1993.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/1989
Description
: - MENTION D'OFFICE DU 30.06.1989 : * DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 30.06.1989. - MENTION D'OFFICE DU 7 JUILLET 1989 : * REDRESSEMENT JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 7 JUILLET 1989, REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE OLIVIER MASSART, 14 RUE JULES FERRY, 35300 FOUGERES. - MENTION D'OFFICE DU 25 JUILLET 1989 : * LIQUIDATION JUDICIAIRE, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 25 JUILLET 1989, LIQUIDATEUR : MAITRE OLIVIER MASSART, 14 RUE JULES FERRY, 35300 FOUGERES. - MENTION D'OFFICE DU 15.04.1991 : * PAR JUGEMENT RENDU LE 06.04.1990, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE POUR UNE DUREE DE 15 ANS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 186 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 A L'ENCONTRE DE MONSIEUR HENRI SENECHAL.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/03/1989
Description
Historique des observations depuis le 02/03/1989 : - MENTION D'OFFICE DU 02.06.1989 : * PAR ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU 02.06.1989, MR BIDAN CHRISTOPHE A ETE NOMME COMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVEC POUR MISSION DE : - VERIFIER LES COMPTES DE LA SOCIETE - EN ASSURER DANS LA MESURE DU POSSIBLE LES OPERATIONS COURANTES - REUNIR LES ASSOCIES POUR LA NOMINATION EVENTUEL- LE D'UN NOUVEAU GERANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).