Entreprise : SCI L AVENIR - SIREN 349 689 679
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SCI L AVENIR
SIREN (siège)
349 689 679
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1989
Fermeture de l'établissement - 34968967900018
- Date d'effet de la fermeture : 23/09/2021
Date de fin de la personne morale
23/02/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 RUE MARQUETTE 02700 TERGNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRES SANTANA , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Tergnier
Nom, Prénom(s)
DUFEUX ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Tergnier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/1989
Siret
34968967900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété exploitation location de tout immeuble
Adresse
3 RUE 3 rue Marquette Fargniers
02700 , Tergnier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/02/1989
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 15/2/89 PICARDIE LA GAZETTE DU 7/2/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).