Entreprise : MADOCOM - SIREN 349 656 439
Identité
Dénomination
MADOCOM
SIREN (siège)
349 656 439
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1989
Date de fin de la personne morale
07/03/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
42 ESP DU GENERAL LECLERC 80350 MERS-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL ALAIN , JAMES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Hyères
Nom, Prénom(s)
VIDAL ALBIN , GUY , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Solliès-Toucas
Nom, Prénom(s)
POIS MONIQUE , CHRISTIANE , ANGELE , MARIE
Nom d'usage
VIDAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Hyères
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34965643900016
Origine du fonds
Création
Activité principale
acquisition, construction, gestion, administration, la disposition et l'exploitation par bail location ou autrement de tous terrains, de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers dont elle pourraît devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport en soicété ou autrement.
Adresse
42 ESP DU GENERAL LECLERC
80350 , MERS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/004964
Date d'ajout
05/06/2020
Description
Radiation d’office à compter du 20/05/2020 - Radiation suite retour courrier destinaire inconnu à cette adresse au 20.05.2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).