Entreprise : LB INDUSTRIE SERVICES - SIREN 349 636 183
Identité
Dénomination
LB INDUSTRIE SERVICES
SIREN (siège)
349 636 183
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
23/02/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Décolletage.
Code APE
2562A - Décolletage
Code APRM
2562AZ - Décolletage
Capital social
39560 EUR
Adresse du siège
44 RUE DE FLAVY 74300 CLUSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHARD ERIC
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34963618300049
Nom commercial
LB INDUSTRIE SERVICES
Enseigne
LB INDUSTRIE SERVICES
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
DECOLLETAGE
Autres Activités
DECOLLETAGE
Code APRM
2562AZ - Décolletage
Adresse
44 RUE DE FLAVY
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/1991
Siret
34963618300031
Code APE
285C
Adresse
8 RUE SOMMEILLER
74300 , CLUSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/008117
Date d'ajout
12/06/2020
Description
Cession de la branche d'activité d'"usinage" de LB INDUSTRIES SERVICES à MLDB USINAGE à compter du 01/05/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F91/002166
Date d'ajout
30/07/1991
Description
Transfert établissement DU PRINCIPAL (PRECEDEMMENT SIS RUE DE LA CHAPELLE A MARNAZ ET TRANSFERE 8 RUE SOMMEILLER A CLUSES) A COMPTER DU 01/01/91
Numéro d'observation
F91/000887
Date d'ajout
21/03/1991
Description
Transfert du siège social (PRECEDEMMENT ZI LES GRANDS PRES, RUE DE FLAVY A CLUSES) CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT : LEFAILLET MARIE-ELISABETH NOUVEAU : BOISIER JACKY A COMPTER DU 02/01/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).