Entreprise : GIE CAPRIN DES CEVENNES - SIREN 349 634 865
Identité
Dénomination
GIE CAPRIN DES CEVENNES
SIREN (siège)
349 634 865
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1989
Début d’activité
01/02/1989
Date de fin de la personne morale
21/05/2039
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
(VOIR STATUTS)
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Capital social
1173.86 EUR
Adresse du siège
MAS BERNARD 48330 SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR J F BERNARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIGOIN ROBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
LE COLLET DE DEZE
Nom, Prénom(s)
BERNARD JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Nom, Prénom(s)
BERNARD JAN-FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Nom, Prénom(s)
BUHLER ROLAND
Qualité
Vice-Président
Nom, Prénom(s)
BULHER ROLAND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Nom, Prénom(s)
ETIENNE BERNARD
Qualité
Contrôleur des comptes
Nom, Prénom(s)
FAURE GENEVIEVE
Qualité
Autre
Nom, Prénom(s)
FAURE GENEVIEVE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
SAINTE CROIX VALLEE FRANCAISE
Nom, Prénom(s)
JOUVE GILBERT
Qualité
Contrôleur de gestion
Nom, Prénom(s)
JOUVE GILBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Nom, Prénom(s)
PASCAL DIDIER
Qualité
Contrôleur de gestion
Nom, Prénom(s)
PASCAL DIDIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Nom, Prénom(s)
ROSSI CHRISTIAN
Qualité
Autre
Nom, Prénom(s)
ROSSI CHRISTIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Nom, Prénom(s)
SAINTE-MARIE PATRICK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Nom, Prénom(s)
VANDERMERSCH GONZAGUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
MEYRUEIS
Dénomination
SOCIETE CIVILE COOPERATIVE D'ELEVAGE CAPRIN
Qualité
Membre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
34963486500027
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
(VOIR STATUTS)
Adresse
MAS BERNARD
48330 , SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR J F BERNARD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 173.86 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).