Entreprise : VALPARAISO - SIREN 349 630 558
Identité
Dénomination
VALPARAISO
SIREN (siège)
349 630 558
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1989
Date de fin de la personne morale
12/02/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
142 AV DE STALINGRAD 92700 COLOMBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
142 A 160
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBIN DANIEL , YVES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
BONORA DANIEL
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Fontenay-le-Fleury
Nom, Prénom(s)
MAROT FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
AUBIN MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE 2
Nom, Prénom(s)
GALET GABRIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SPITZ JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34963055800048
Nom commercial
PASSION TRAITEUR
Enseigne
PASSION TRAITEUR
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Concourir à la constitution et au renforcement des ressoruces financières des entreprises par prise de participation directe ou indirecte. Holding. Traiteur .
Adresse
142 AV 142-160 Avenue DE STALINGRAD
92700 , Colombes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
142 A 160
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34963055800014
Code APE
526D
Adresse
17 RUE BOURDARIE LEFURE
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/08/1995
Siret
34963055800022
Enseigne
PASSION TRAITEUR
Code APE
555D
Adresse
145 BD DE VALMY
92700 , COLOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
145-153
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/2003
Siret
34963055800030
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Activité principale
Services des traiteurs
Adresse
146 BD DE VALMY
92700 , COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42852
Date d'ajout
20/01/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/01/2010 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2009J00886 désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 57/63, Rue Ernest Renan 92000 Nanterre , juge commissaire M. Dutheil Philippe , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27859
Date d'ajout
30/09/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 30/09/2009 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2009J00886 , date de cessation des paiements le 15/07/2009 désigne Juge Commissaire M. Dutheil Philippe , Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : d'assistance , Mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 57/63, Rue Ernest Renan 92000 Nanterre , , et ouvre une période d'observation expirant le 31/03/2010 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
5977
Date d'ajout
26/03/2003
Description
APPORT DE SA BRANCHE D'ACTIVITE DE TRAITEUR A LA SOCIETE B.O.A. (RCS PARIS 339128431) AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/03/2002 ET APPORT DE SA BRANCHE COMPLETE ET AUTONOME D'ACTIVITE D'EVENEMENTIEL A LA SOCIETE CARACAS SARL (RCS NANTERRE 422259499) AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/03/02 (CES APPORTS SONT SOUMIS AU REGIME DES SCISSIONS)
Numéro d'observation
1795
Date d'ajout
23/01/1998
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/12/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).