Entreprise : SCI FLACHER 82 - SIREN 349 625 152
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2022)
Dénomination
SCI FLACHER 82
SIREN (siège)
349 625 152
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1989
Date de fin de la personne morale
06/02/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
7 HAMEAU DE LASSALLE 09000 PRAYOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRIQUAND ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Prayols
Nom, Prénom(s)
BARRIQUAND GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Nom, Prénom(s)
BARRIQUAND SOPHIE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
GIROUDON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Le Coteau
Nom, Prénom(s)
BARRIQUAND LAURENCE , MARIE , JACQUELINE
Nom d'usage
BASTIDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Francheville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/1989
Siret
34962515200013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LIEU DIT LE FLACHER
07340 , FELINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FELINES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/11/2019
Siret
34962515200021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la propriété, l'administration, la disposition, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, la gestion et l'entretien de tous immeubles dont elle pourra devenir propriétaire et la réalisation de tous travaux de transformations, améliorations et installations nouvelles, conformément à la destination des immeubles et l'obtention de toutes ouvertures de crédit et facilités de caisse avec ou sans garanties ou hypothèques. Et plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.
Adresse
7 7 Hameau de Lassalle
09000 , Prayols - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
184
Date d'ajout
08/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Foix par suite du transfert du siege social Le Flacher 07340 FELINES au 7 Hameau de Lassalle 09000 PRAYOLS à compter du 22/11/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Foix le 07/01/2020 sous le numéro A2020/000019)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/004714
Date d'ajout
14/10/2011
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 13/07/2011 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VAN EYGEN Maurice en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F11/004234
Date d'ajout
27/09/2011
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 13/07/2011 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur ALLONCLE Loïc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F10/003801
Date d'ajout
21/09/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 13/04/2010 désignant en qualité d' en remplacement de l'administrateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/002699
Date d'ajout
07/07/2009
Description
Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire (décret du 15/02/2008 -- 2008-146) supprimant le Tribunal de Commerce d'ANNONAY au profit du Tribunal de Commerce d'AUBENAS à compter du 23/06/2009. Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 23/06/2009 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur PRAL Régis en remplacement du juge commissaire précédemment désigné dans l'affaire dont s'agit à effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
F09/002581
Date d'ajout
06/07/2009
Description
Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire (décret du 15/02/2008 -- 2008-146) supprimant le Tribunal de Commerce d'ANNONAY au profit du Tribunal de Commerce d'AUBENAS à compter du 01/01/2009. Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 23/06/2009 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur RENGNET Jean-Marie en remplacement du juge commissaire précédemment désigné dans l'affaire dont s'agit à effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F94/000444
Date d'ajout
29/03/1994
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 17.12.93 LE TRIBUNAL A ARRETE LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF PAR CONTINUATION QUI A ETE PRESENTE PAR LA SOCIETE LE FLACHER A SES CREANCIERS. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : Mø BRUNO SAPIN 4 BD EUGENE DERUELLE A LYON
Numéro d'observation
F92/001923
Date d'ajout
31/12/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.11.92 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY A PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 11.12.92
Numéro d'observation
F92/001331
Date d'ajout
21/09/1992
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.09.92 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY A PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 27.11.92 ET SOUMIS LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ACTUEL AU REGIME GENERAL. ADMINISTRATEUR : Mø BRUNO SAPIN 1 RUE DE LA REPUBLIQUE A LYON (69001)
Numéro d'observation
F92/001131
Date d'ajout
10/08/1992
Description
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY DU 30 JUILLET 1992. JUGE COMMISSAIRE : MR ROGER MICHUD. REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PHILIPPE CHARRIERE 10 RUE MI CAREME 42026 SAINT ETIENNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).