Entreprise : EEL TECH - SIREN 349 589 127
Identité
Dénomination
EEL TECH
SIREN (siège)
349 589 127
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1990
Date de fin de la personne morale
19/11/2050
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CHE DEPARTEMENTAL 145 17130 SOUMERAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUSSET BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Rochefort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/08/1990
Siret
34958912700027
Code APE
050C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
l'exploitation et la gestion de biens aquacoles apportés ou mis à la disposition par les associés achetés créés ou pris à bail par la sté la transformation et la vente des produits d'élevage conseils et l'expertise aquacole etc...
Adresse
CHE CD 145
17130 , Souméras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/02/1992
Description
: Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 18.02.1992 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Mr DE CHARETTE Représentant des créanciers : Me VAUVILLE - Avenue du Haras - 17100 SAINTES Administrateur : Mr Patrice AUGER - 27/29 Bd Joffre - 17000 LA ROCHELLE Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 02.06.1992 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me Jean-Claude VAUVILLE. Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 23.11.1993 nommant Me DEVOS-BOT - 14 Rue St François - 17100 SAINTES en qualité de liquidateur au lieu et place de Me JC VAUVILLE. Juge commissaire : Sabine PEYROU
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 23/11/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).