Entreprise : SCI DEVANT LA FERME - SIREN 349 551 838
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2021)
Dénomination
SCI DEVANT LA FERME
SIREN (siège)
349 551 838
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1989
Fermeture de l'établissement - 34955183800015
- Date d'effet de la fermeture : 19/07/2021
Date de fin de la personne morale
21/02/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
15 AV DES INDES 91940 LES ULIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR EVELLIN FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
GARNES
Nom, Prénom(s)
MR DALIDO GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR EVELLIN JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Forges-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/1988
Siret
34955183800015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises. La ges Tion de ces participations. Acquisition de tous immeubles, la gestion et la location de ces immeubles. Contrôle et direction de ces sociétés ou de leurs filiales. La réception d'apport de titres où leur échange la prise à bail de Touslocaux, terrains ou immeubles. L'emprunt des sommes nécessaires aux investissements, l'acquisition de tous brevets licences, procédés et marques.
Adresse
15 AV 15 AVE DES INDES
91940 , Les Ulis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49056
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 20/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32004
Date d'ajout
19/07/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
16078
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
34467
Date d'ajout
22/02/1989
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).