Entreprise : EARL BOISSON - SIREN 349 506 683
Identité
Dénomination
EARL BOISSON
SIREN (siège)
349 506 683
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
12/02/2019
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSO CIES OU PRIS A BAIL
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
137408 EUR
Adresse du siège
4 RTE DE SAINT-MEDIERS 30700 MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSON JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Montaren-et-Saint-Médiers
Nom, Prénom(s)
BOISSON FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Montaren-et-Saint-Médiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34950668300011
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
4 RTE DE SAINT-MEDIERS
30700 , MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4575
Date d'ajout
19/04/2000
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL DENOMINATION: EARL BOISSON CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS REDUCTION DU CAPITAL: 137 408 EUROS LES GERANTS SONT MAINTENUS : MR BOISSON JEAN FRANCOIS ET MR BOISSON FREDERIC SUIVANT P.V. DE L'A.G. DU 4.1.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.4.2000 LE REVEIL DU MIDI 20.04.00 Date d'effet : 04 janvier 2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2238
Date d'ajout
25/03/1993
Description
SUIVANT P.V. DE L'A.G.E. EN DATE DU 1.3.93 CHANGEMENT DE GERANT GERANT PARTANT: MR BOISSON PIERRE NOUVEAU GERANT: MR BOISSON JEAN FRANCOIS NE LE 26.7.70 A ALES ET DEMEURANT A MONTAREN LA CARCARIE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 25.03.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 03 février 1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).