Entreprise : SCI LES BEAUX ARTS - SIREN 349 505 941
Identité
Dénomination
SCI LES BEAUX ARTS
SIREN (siège)
349 505 941
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1989
Début d’activité
16/01/1989
Date de fin de la personne morale
12/02/2039
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration, la location de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
252.45 EUR
Adresse du siège
17 PL AUX HERBES 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDEZ GHISLAINE , RAYMONDE
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ DANIEL , SIMON , VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ SOPHIE , ROLANDE , STELLA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ ROLAND , JOSEPH , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/1989
Siret
34950594100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration, la location de tous immeubles.
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration, la location de tous immeubles.
Adresse
17 PL AUX HERBES
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/002403
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Modification relative aux associés de société civile : MARTINEZ Robert nom d'usage : MARTINEZ Robert n'est plus Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002403
Date d'ajout
03/02/2020
Description
A compter du 16.12.2019 : Modification relative aux dirigeants : MARTINEZ Robert nom d'usage : MARTINEZ Robert n'est plus gérant
Numéro d'observation
F11/006511
Date d'ajout
16/05/2011
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : SCI DES TROIS PONTS 81 Impasse des Bégonias 30000 NIMES, 441 782 059 RCS GTC Nîmes, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2010 - Modification relative au capital (ancien montant : 152.45 euros) - Mise à jour des associés.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).