Entreprise : CUMA DES 2 SAPINS - SIREN 349 447 516
Identité
Dénomination
CUMA DES 2 SAPINS
SIREN (siège)
349 447 516
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1989
Début d’activité
31/01/1989
Date de fin de la personne morale
30/01/2118
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
MISE A LA DISPOSITION DES ADHERENTS DE MATERIEL AGRICOLE
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 21230 LONGECOURT-LES-CULETRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARMENTRANT PASCAL , ALBERT , AUGUSTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
ARNAY LE DUC
Nom, Prénom(s)
DEBARD REMI , LOUIS , RAOUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
ARNAY LE DUC
Nom, Prénom(s)
ROZE CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Bligny-sur-Ouche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/1989
Siret
34944751600015
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
MISE A LA DISPOSITION DES ADHERENTS DE MATERIEL AGRICOLE
Autres Activités
MISE A LA DISPOSITION DES ADHERENTS DE MATERIEL AGRICOLE
Adresse
MAIRIE
21230 , LONGECOURT-LES-CULETRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LONGECOURT LES CULETRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87
Date d'ajout
15/01/2007
Description
Modification sur les dirigeants SUIVANT AGO DU 9 NOVEMBRE 2005 - ANCIEN PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR : ROUHETTE MICHEL - NOUVEAU PRESIDENT : DEBARD REMI (ANCIEN VICE PRESIDENT) NOUVEAU VICE-PRESIDENT : MARC LOISEAU. NOUVEL ADMINISTRATEUR : CLERC JEAN-MARC Date d'effet : 09/11/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).