Entreprise : GAEC GERARD - SIREN 349 417 568
Identité
Dénomination
GAEC GERARD
SIREN (siège)
349 417 568
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1989
Début d’activité
01/02/1989
Date de fin de la personne morale
02/02/2088
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
exploitation agricole
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
76224.5 EUR
Adresse du siège
LA PREGAUDAIS 35890 BOURG-DES-COMPTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERARD THIERRY , ROLAND , MICHEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Bourg-des-Comptes
Nom, Prénom(s)
PERRIN MARIE-CHRISTINE , MARCELLE
Nom d'usage
GERARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Bourg-des-Comptes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
34941756800012
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA PREGAUDAIS
35890 , BOURG-DES-COMPTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
76485
Date d'ajout
27/05/2015
Description
Cette société déjà constituée sous la forme EARL Se transforme en GAEC A compter du 01/05/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/02/1989
Description
Historique des observations depuis le 03/02/1989 : - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.02.1989 AU 31.12.1994, GAEC. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * GAEC GERARD
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé la Pregaudais 35890 Bourg-des-Comptes : Observation depuis le 03/02/1989 : - DEBUT D'ACTIVITE : 01.02.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).