Entreprise : GRIMBERT IMPRIMERIE - SIREN 349 404 616
Identité
Dénomination
GRIMBERT IMPRIMERIE
SIREN (siège)
349 404 616
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1989
Date de fin de la personne morale
05/02/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU HUIT MAI 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRIMBERT LAURENT , PIERRE , ALFRED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
RUMILLY EN CAMBRESIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1988
Siret
34940461600014
Code APE
222C
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
IMPRIMERIE DE LABEUR
Code APRM
1812ZB - Sérigraphie de type imprimerie
Adresse
17 RUE DU HUIT MAI
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2049
Date d'ajout
22/09/2003
Description
ARRET D'ACTIVITE A/C DU 31.12.2002 ET VENTE DU FONDS A LA SARL BALDER ACTION (95 B 31) Date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
887
Date d'ajout
10/05/1995
Description
REGULARISATION : FIN DE LA LOCATION GERANCE ET ACHAT DU FONDS SIS A CAMBRAI 17, RUE DU 8 MAI A MR JEAN-CLAUDE GRIMBERT ( 76A87), A COMPTER DU 01.11.94.
Numéro d'observation
1683
Date d'ajout
28/09/1994
Description
NOMINATION DE MR LAURENT GRIMBERT EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-CLAUDE GRIMBERT, DEMISSIONNAIRE, A/C DU 01.09.94 - DEPOT DU 26.09. 94.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).