Entreprise : SCI DU MOULIN A THAN - SIREN 349 391 557
Identité
Dénomination
SCI DU MOULIN A THAN
SIREN (siège)
349 391 557
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1989
Début d’activité
03/02/1989
Date de fin de la personne morale
02/02/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
l'acquisition, la propriété, la gestion, par bail ou autrement, de tous immeubles et généralement toutes opérations s'y rapportant
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
24 RUE DU DOCTEUR BOUCHARD 49400 SAUMUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOEL FRANCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
38612 EL MEDANO-TENERIFE ILES CANARIES
Nom, Prénom(s)
NOEL NATHALIE
Nom d'usage
LE ROUZIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Monts
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/1989
Siret
34939155700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition, la propriété, la gestion, par bail ou autrement, de tous immeubles et généralement toutes opérations s'y rapportant
Autres Activités
l'acquisition, la propriété, la gestion, par bail ou autrement, de tous immeubles et généralement toutes opérations s'y rapportant
Adresse
24 RUE DU DOCTEUR BOUCHARD
49400 , SAUMUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1989
Siret
34939155700015
Code APE
702C
Adresse
4 IMP DES CEDRES
49400 , SAUMUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2473
Date d'ajout
22/11/2005
Description
Transfert du siège social SUIVANT ACTE RECU PAR ME TREUTENAERE FRANCOIS NOTAIRE A SAUMUR LE 14.09.05, IL A ETE DECIDE DE TRANSFERER LE SIEGE ET PRINCIPAL DE 4 IMPASSE DES CEDRES 49400 ST HILAIRE ST FLORENT A 24 RUE DU DOCTEUR BOUCHARD 49400 SAUMUR - NOMINATION DE MME NOEL NEE DELATRE MARTINE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME BEDOUET NEE BIREMONT MICHELLE. (REGULARISATION, DECES DE MR NOEL CLAUDE LE 12.12.1990) Date d'effet : 14/09/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 609.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).