Entreprise : RANGUEIL - SIREN 349 391 219
Identité
Dénomination
RANGUEIL
SIREN (siège)
349 391 219
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1989
Début d’activité
02/02/1989
Date de fin de la personne morale
01/02/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE APPORTE AINSI QUE DE CEUX QU'ELLE POURRAIT ACQUERIR, ALIENATION, MISE EN VALEUR AINSI QUE TOUTES OPERATIONS SE RATTA CHANT A L'OBJET
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
138728.61 EUR
Adresse du siège
1869 CHE DES RONDES 30000 NIMES FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULAIN BERTRAND , LUBIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
POULAIN CAROL , JULIE , MARINA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
GUEZ CLEMENT , RAHMINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BOUCHET FRANCOISE , BERTILE
Nom d'usage
POULAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
POULAIN BERNARD , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
GUEZ Alexis , Jacques , Jean-Marie
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1989
Siret
34939121900046
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE APPORTE AINSI QUE DE CEUX QU'ELLE POURRAIT ACQUERIR, ALIENATION, MISE EN VALEUR AINSI QUE TOUTES OPERATIONS SE RATTA CHANT A L'OBJET
Adresse
1869 CHE DES RONDES
30000 , NIMES - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/1989
Siret
34939121900012
Code APE
702A
Adresse
7 QUAI GEORGES CLEMENCEAU
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1992
Siret
34939121900020
Code APE
702A
Adresse
197 IMP DU MONT DE VERDUN
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/1995
Siret
34939121900038
Code APE
702A
Adresse
602 CHE DU MAS DE ROULAN
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/004954
Date d'ajout
25/04/2007
Description
Mise à jour des associés à compter du 06.04.2007 suite au décret 2005.77 du 01.02.2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2291
Date d'ajout
21/03/1995
Description
AUX TERMES D'UN ACTE SSP EN DATE DU 13.03.95 LES ASSOCIES ONT DECIDE A COMP TER DE LA MEME DATE: DE NOMMER EN QUALITE DE NOUVEAUX GERANTS, EN REMPLACEMENT DE MR GOELFF BORIS, GERANT DEMISSIONNAIRE MR CLEMENT GUEZ, DEMERUANT A NIMES 7 RUE DE L'ABBE SAUVAGE, NE LE 14.09.56 A TUNIS ET MR POULAIN BERNARD, DEMEURANT A NIMES 602 CHEMIN HAUT DE ROULAN NE LE 15.09.47 A MARSEILLE DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE NIMES 197 IMPASSE DU MONT DE VERDUN A NIMES 602 CHEMIN HAUT DE ROULAN DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 21.03.95 CEVENNES MAGAZINE 18.03.95
Numéro d'observation
6150
Date d'ajout
17/08/1992
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE NIMES 7 QUAI GEORGES CLEMENCEAU A NIMES 197 IMPASSE DU MONT DE VERDUN NOMINATION DE MR GOELFF BORIS, NE LE 16.06.26 A NIMES, NTE FRSE ET DEMEURAN A NIMES 197 IMPASSE DU MONT DE VERDUN EN QUALITE DE GERANT DE LA STE EN REMPLACEMENT DE MME PASCAL NEE GOELFF YOLANDE DEMISSIONNAIRE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 17.8.92 LE COMMERCIAL DU GARD 22.7.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 janvier 1989 - LE REVEIL du 19 janvier 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).